Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussvorsitzender | ||||||
Waltraud Voß | Gruppe Bündis90/Die Grünen-Die Linke | Gruppe Bündis90/Die Grünen-Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Cornelius Geertsema | Bündnis90/Die Grünen | Cornelius Geertsema Bündnis90/Die Grünen |
Ausschussmitglieder | ||||||
Christel Bartelmei | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Heiko Haschen | CDU-Fraktion | Heiko Haschen CDU-Fraktion |
Christian Bergfeld | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | (stellv. Bürgermeister) Johann Helmerichs | SPD-Fraktion | (stellv. Bürgermeister) Johann Helmerichs SPD-Fraktion |
Harald Duttke | FDP Fraktion | FDP Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Tim Schweizer | FDP | Tim Schweizer FDP |
Christa Hoppenheit | UWG-Fraktion | UWG-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Olaf Nack | UWG-Fraktion | Olaf Nack UWG-Fraktion |
Dirk Ihmels | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Jörn Lubitz | CDU-Fraktion | Jörn Lubitz CDU-Fraktion |
Matthias Ihmels | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Jens Franzen | SPD | Jens Franzen SPD |
Stephan Rothenburg | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Torben Eilers | CDU | Torben Eilers CDU |
Rolf Scherer | PFF-Fraktion | PFF-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Bernd Hannstein | PFF-Fraktion | Bernd Hannstein PFF-Fraktion |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussvorsitzender | |||||||||
Joachim Burmeister | Gruppe Bündnis 90/Die Grünen-Die Linke | Gruppe Bündnis 90/Die Grünen-Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 23.03.2017 | von 03.11.2016 bis 23.03.2017 | Anke Rull | Guppe Bündnis 90/Die Grünen-Die Linke | Anke Rull Guppe Bündnis 90/Die Grünen-Die Linke |
Ausschussmitglieder | |||||||||
Hans-Hermann Ahlers | UWG-Fraktion | UWG-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 30.09.2018 | von 03.11.2016 bis 30.09.2018 | Olaf Nack | UWG-Fraktion | Olaf Nack UWG-Fraktion |
Hauke Ahlhorn | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 07.11.2019 | von 03.11.2016 bis 07.11.2019 | (stellv. Bürgermeisterin) Heinke Sieckmann | CDU-Fraktion | (stellv. Bürgermeisterin) Heinke Sieckmann CDU-Fraktion |
Georg Janßen | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 21.06.2021 | von 03.11.2016 bis 21.06.2021 | |||
Dr. Egbert Völkel | Gruppe FDP / Scherer | Gruppe FDP / Scherer Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 21.09.2017 | von 03.11.2016 bis 21.09.2017 | |||
Stephanie Zug | FDP Fraktion | FDP Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.09.2017 | 27.04.2021 | von 21.09.2017 bis 27.04.2021 |